ymddiriedolwyr IRISH CHAPLAINCY
Rhif yr elusen: 1160365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clare Coffey | Cadeirydd | 03 April 2019 |
|
|
||||
Jayne Baker | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Fr John Patrick Deehan | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|||||
Susan O'Malley | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Tony Walsh | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
Conor Davis | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
Andrew Cusack | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.