ymddiriedolwyr THE DREAMLAND TRUST
Rhif yr elusen: 1160517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Messenger | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Melvyn Richard Pankhurst | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Els van Leeuwen | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Nicholas William Charles Dermott | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Kinnari Kiki Case | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Derek Newman | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
ANDREW DAVID JAMES BAKER SOLICITOR | Ymddiriedolwr | 19 July 2009 |
|
|
||||
ROGER ALLEN JOYCE DIPARSCHDI | Ymddiriedolwr | 19 July 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.