Hanes ariannol MENTAL HEALTH NORTHANTS COLLABORATION
Rhif yr elusen: 1160931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.50k | £206.92k | £577.00k | £1.32m | £1.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.70k | £194.00k | £462.84k | £613.55k | £1.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £195.02k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.50k | N/A | £577.00k | N/A | £1.82m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £577.00k | £1.32m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £1.50k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £462.84k | £613.55k | £1.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £7.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.94k | £18.38k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £459.90k | £595.17k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.