ymddiriedolwyr MENTAL HEALTH NORTHANTS COLLABORATION
Rhif yr elusen: 1160931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Mitchell | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Emma Marie Smith | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Dr Rachael Caroline Lewis | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Louise Hillier | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Samuel Evetts | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Steven Behan | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Sue Pepper | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.