Hanes ariannol LEEN VALLEY COMMUNITY ASSOCIATION CIO
Rhif yr elusen: 1161051
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (99 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.32k | £4.93k | £2.00k | £3.40k | £6.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.39k | £13.93k | £1.80k | £3.71k | £9.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £2.00k | £2.00k | £2.50k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.