Hanes ariannol THE LODGE TRUST CIO
Rhif yr elusen: 1161735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.88m | £1.97m | £1.79m | £2.10m | £2.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.76m | £1.84m | £1.81m | £1.80m | £2.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.47m | £1.62m | £1.57m | £1.76m | £1.86m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £91.41k | £62.54k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £98.80k | £158.27k | £77.08k | £62.25k | £48.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £141.01k | £131.98k | £20.94k | £46.88k | £36.48k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.63m | £1.67m | £1.69m | £1.98m | £1.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.15k | £8.23k | £1.76k | £3.47k | £10.11k | |
|
Incwm - Arall | £2.84k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £57.59k | £105 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.73m | £1.81m | £1.79m | £1.77m | £2.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.05k | £25.96k | £23.09k | £25.82k | £2.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.89k | £7.19k | £1.93k | £15.59k | £27.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.