ymddiriedolwyr THE SOCIETY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1164616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulrika Madeleine Hogberg | Cadeirydd | 14 November 2014 |
|
|||||
Usma Collins | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Joanne Clare Joyce | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Gareth John Powell | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Max Rowe | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Owain Loft | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Tanya Matthy Stevens | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.