Hanes ariannol MERMAIDS
Rhif yr elusen: 1160575
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £715.33k | £902.44k | £1.85m | £1.95m | £2.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £406.70k | £1.04m | £1.18m | £1.82m | £2.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £9.45k | £14.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £522.69k | £666.11k | £1.66m | £1.66m | £2.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £36.30k | £76.14k | £72.33k | £19.40k | £47.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £155.75k | £159.00k | £95.19k | £201.13k | £186.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £586 | £1.19k | £575 | £19.03k | £29.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £22.77k | £50.90k | £1.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £240.14k | £0 | £0 | £33.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £406.70k | £999.84k | £1.10m | £1.72m | £2.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £41.49k | £80.82k | £107.81k | £262.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.71k | £261.83k | £353.91k | £450.32k | £348.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.