ymddiriedolwyr MERMAIDS
Rhif yr elusen: 1160575
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Downs | Cadeirydd | 12 December 2023 |
|
|||||
Robert James Naylor | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
DR TONY CLIVE HOCKLEY | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Ruth Chapple | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Hardeep Aiden | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Arlo Hilton | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Corey Lynn Stoughton | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Matthew Maddocks | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Mx Grey Collier | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Dr Katie Ellen McDowell | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Dr Belinda Mary Riddall Bell | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.