Hanes ariannol CROSS GATES & DISTRICT GOOD NEIGHBOURS'SCHEME CIO
Rhif yr elusen: 1160095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £202.90k | £289.65k | £268.86k | £334.32k | £276.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £191.24k | £240.70k | £245.88k | £262.94k | £320.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £185.50k | £170.23k | £225.11k | £188.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £69.39k | £12.15k | £28.59k | £12.67k | £24.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.