ymddiriedolwyr SOLIHULL COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 505527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (101 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Iris Butterworth | Cadeirydd | 18 September 2021 |
|
|
||||
Robert James Fear | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||
Richard Neil Budd | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Robert Malcolm Thomas | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Charlotte Richardson | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Christopher John Davis | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|||||
Paul Ian Webb | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Robert John Swindell | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
ANDREW DAVID BAYNES | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|||||
MAT SPENCER | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
||||
CLLR KENNETH IAN MEESON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GREG DODD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.