Hanes ariannol FASHION FOR RELIEF
Rhif yr elusen: 1159995
Rhybudd rheoleiddiol
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £610.70k | £1.72m | £1.89m | £22.11k | £443.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £363.95k | £1.80m | £1.89m | £99.10k | £338.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £610.70k | £11.96k | £82.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.71m | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £1.81m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £131 | £303 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £180.89k | £5.52k | £205.10k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £183.06k | £1.61m | £1.68m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £145.03k | £0 | £4.50k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £5.52k | £200.60k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £183.49k | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.