ymddiriedolwyr FISHING INTO THE FUTURE
Rhif yr elusen: 1160123
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Stevens | Cadeirydd | 01 May 2018 |
|
|
||||
Philip Michael Davy McBryde | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Jennifer Claire Price | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||
Karl Price | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||
Carl Glynn Davies | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||
Emma Plotnek | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||
Hannah Fennell | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
David Anderson | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Neil Witney | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Trevor William Jones | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Ashley Mullenger | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
James Kelly | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Michael Park OBE | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Professor Michel Kaiser | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Hazel Curtis | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Jimmy Buchan | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Adrian Bartlett | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
STEVEN MACKINSON | Ymddiriedolwr | 23 January 2015 |
|
|
||||
Dr Alexa Dayton | Ymddiriedolwr | 23 January 2015 |
|
|
||||
ALAN STEER | Ymddiriedolwr | 23 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.