Hanes ariannol Stand Together Network
Rhif yr elusen: 1161029
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2019 | 30/10/2020 | 30/10/2021 | 30/10/2022 | 30/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.60k | £194.02k | £138.82k | £257.80k | £287.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.16k | £107.67k | £182.19k | £262.23k | £209.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £37.59k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.