ymddiriedolwyr HOME-START KERNOW
Rhif yr elusen: 1159948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Anne Gould | Cadeirydd | 01 May 2015 |
|
|
||||
Rachel Wigglesworth | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Katherine Irvine | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Peter Hastings | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
ANNA KATE CAIRNS | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Jane Law | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|||||
Paul John Thornton | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
William Duncan Trotter | Ymddiriedolwr | 05 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.