Hanes ariannol BIRMINGHAM WOMEN'S AND CHILDREN'S HOSPITAL CHARITY
Rhif yr elusen: 1160875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.90m | £5.53m | £6.01m | £5.78m | £8.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.63m | £5.13m | £5.11m | £5.78m | £10.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.74m | £3.55m | £5.01m | £4.23m | £6.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £148.00k | £190.00k | £83.00k | £53.00k | £113.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.86m | £1.64m | £790.00k | £1.36m | £1.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £943.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £152.00k | £152.00k | £130.00k | £142.00k | £248.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.22m | £0 | £594.00k | £455.00k | £1.78m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.70m | £3.21m | £3.18m | £3.60m | £7.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.94m | £1.92m | £1.93m | £2.19m | £2.68m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £123.40k | £0 | £134.00k | £162.70k | £180.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.40m | £0 | £0 | £0 | £7.24m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £86.00k | £89.70k | £93.30k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.