Hanes ariannol HOPE NOTTINGHAM CIO
Rhif yr elusen: 1161248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £237.75k | £504.91k | £476.35k | £359.22k | £875.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £225.80k | £355.22k | £384.15k | £379.27k | £755.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.13k | £240.27k | £252.93k | £126.37k | £227.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £299.51k | N/A | N/A | £317.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £12.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £205.39k | N/A | N/A | £545.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £9 | N/A | N/A | £216 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £355.22k | N/A | N/A | £753.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | £2.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | £790 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.