Hanes ariannol THE GLAMORGAN-GWENT ARCHAEOLOGICAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 505609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £676.28k | £702.41k | £828.69k | £823.50k | £762.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £719.67k | £1.16m | £548.77k | £433.11k | £735.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.07k | £73.91k | £87.43k | £67.31k | £67.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £406.95k | £425.87k | £576.30k | £526.28k | £517.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £107.28k | £108.33k | £114.36k | £112.78k | £124.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £568.79k | £593.82k | £714.32k | £710.72k | £637.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £213 | £257 | £9 | £0 | £79 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £719.67k | £1.16m | £548.77k | £433.11k | £735.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.19k | £16.66k | £23.17k | £29.03k | £17.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.25k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.