ymddiriedolwyr NORTH EAST CHILD POVERTY TRUST
Rhif yr elusen: 1161174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Deen | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
Jackie Mchanwell | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Lewis Roberts | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Amy Richardson | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Philippa Gardiner | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
SATTY RAI | Ymddiriedolwr | 07 April 2015 |
|
|
||||
JANE STREATHER | Ymddiriedolwr | 07 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.