Hanes ariannol THE EAST WAVERTREE AND CHILDWALL COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 505664
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.62k | £72.75k | £51.07k | £69.32k | £79.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.76k | £60.93k | £51.10k | £56.00k | £64.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.80k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.