Hanes ariannol BOXING FUTURES LTD
Rhif yr elusen: 1162086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.16k | £304.52k | £357.48k | £298.53k | £651.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £253.93k | £318.40k | £228.32k | £320.47k | £396.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.49k | £18.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £364.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £284.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £525 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.93k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £321.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £74.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.