ymddiriedolwyr THE COMMUNITY OF ST ANSELM
Rhif yr elusen: 1161185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr MARIE-CHRISTINE ALICE SIMMONDS | Cadeirydd | 07 April 2015 |
|
|
||||
Rebecca Jill Dillon | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Julian John Adams | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|||||
Rev Jesutosin Oladipo | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Rev IAN JONATHAN MOBSBY | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
Ignacio Fantaguzzi | Ymddiriedolwr | 26 August 2016 |
|
|
||||
FIONA RUTTLE | Ymddiriedolwr | 26 August 2016 |
|
|
||||
The Revd Canon JOHN HARTLEY TATTERSALL | Ymddiriedolwr | 26 August 2016 |
|
|||||
RT REVD STUART MAITLAND BURNS OSB | Ymddiriedolwr | 07 April 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.