ymddiriedolwyr BLAISE COMMUNITY GARDEN
Rhif yr elusen: 1160376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (166 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lissy Porter | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Aimee-Rose New | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Pamela Valerie Skelding | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Keith Rosser | Ymddiriedolwr | 24 July 2021 |
|
|
||||
Caroline Rosser | Ymddiriedolwr | 24 July 2021 |
|
|
||||
Greg Ashdown-Hoare | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Colin Marrs | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
||||
Sally Elizabeth Christine Brown | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
John Parkinson | Ymddiriedolwr | 15 February 2015 |
|
|
||||
ALASTAIR KENNETH RICHMOND BLACKWELL | Ymddiriedolwr | 15 February 2015 |
|
|||||
Kim Ashdown-Hoare | Ymddiriedolwr | 15 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.