ymddiriedolwyr PROJECT EMBABAZI
Rhif yr elusen: 1161140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUREN LEWIS | Cadeirydd | 11 January 2015 |
|
|
||||
Elizabeth Carr | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Stephanie Camp | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Naomi Rial | Ymddiriedolwr | 23 January 2021 |
|
|
||||
Jordan Banting | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Matthew Hill | Ymddiriedolwr | 11 June 2017 |
|
|
||||
LAURA OGILVIE-JONES | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
||||
Sophie Butt | Ymddiriedolwr | 11 January 2015 |
|
|
||||
CYDONIE BANTING | Ymddiriedolwr | 11 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.