ymddiriedolwyr S2 FOOD POVERTY NETWORK
Rhif yr elusen: 1162137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucy joanna warren | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||||
james frances steinke | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||||
Geraldine Ann Roberts | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|
||||||
Christine McKee | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|
||||||
Rev Sibylle Eva Nothhelfer-Batten | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||||
Councillor Sioned-Mair Richards | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|||||||
Jill Whyms | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||||
John Hull | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||||
Terence Gallagher | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||||
DEBORAH MATHEWS | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||||
John Le Corney | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.