ymddiriedolwyr THE PHOENIX YOUTH PROJECT
Rhif yr elusen: 1160177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVEN BUTTERWORTH | Cadeirydd | 13 June 2011 |
|
|
||||
Kayleigh Daniels | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||||
John Alick | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
||||
MICHAEL PRIESTLEY | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|||||
Paul Zanacchi | Ymddiriedolwr | 19 September 2014 |
|
|
||||
MARGARET MALLOY | Ymddiriedolwr | 10 January 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.