Hanes ariannol THE EDWARD CADBURY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1160334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.24m | £1.22m | £1.24m | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £865.36k | £1.12m | £1.03m | £1.20m | £1.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.22m | £1.24m | £1.22m | £1.22m | £1.40m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £24.25k | £1.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £709.59k | £957.39k | £864.76k | £1.00m | £937.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £155.77k | £163.68k | £169.27k | £194.54k | £175.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £72.22k | £73.99k | £73.32k | £75.02k | £4.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £637.36k | £883.40k | £791.44k | £925.93k | £855.60k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £155.77k | £163.68k | £169.27k | £194.54k | £175.36k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.