ymddiriedolwyr CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS DEVELOPMENT
Rhif yr elusen: 1160384
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt Rev Stephen James Lawrence Wright | Cadeirydd | 15 March 2021 |
|
|||||
Matthew William Maslen | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
George William Fitzsimons | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Rev Tom Neylon Bishop | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Graham O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Maveen Pereira | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Rev George Dhanasegaran Sigamoney | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Gabriela Flores Zavala | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
Rosanne Mary Beatrix Kay | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
Rev Mark Odion | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Mary Veronica Ward | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
Professor Karen Kilby | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
DOMINIC JERMEY OBE CVO | Ymddiriedolwr | 09 December 2016 |
|
|
||||
MARY NEY | Ymddiriedolwr | 09 December 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.