ymddiriedolwyr FRIENDS OF UPMINSTER WINDMILL
Rhif yr elusen: 1162180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Leonard Sainsbury | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
David Alfred Shaw | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Warren Alan George Lyons | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Justin Christopher Coombs | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Marion Sach | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
Andrew Michael Conway | Ymddiriedolwr | 20 October 2015 |
|
|
||||
MARTIN JAMES WITHERS | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
Keith Wilkinson | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
PAUL STEVEN KEMP | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.