ymddiriedolwyr PAIGNTON SNU SPIRITUALIST CHURCH AND CENTRE
Rhif yr elusen: 1160278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Patricia Jenkins | Cadeirydd | 23 March 2019 |
|
|
||||
Trevor Matthew Silvester | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|
||||
Nicola Harris | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|
||||
Katrina Margaret Silvester | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|
||||
Karen E Wills | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Sharon McCarthy- Taylor | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Tracey White | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|||||
Tina Hooks | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Kathryn Elizabeth May | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.