ymddiriedolwyr SPANISH THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1163231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Bruno Castellanos | Cadeirydd | 25 January 2022 |
|
|
||||
Daniel Edward White Cooper | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Malcolm Edward Carpenter | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|||||
Mikel Benito Ortega | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Elena Lasa-Ayani | Ymddiriedolwr | 17 April 2017 |
|
|
||||
Gloria Gomez | Ymddiriedolwr | 14 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.