Hanes ariannol AISKEW UNDER FIVES PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1162395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2019 | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | 04/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.41k | £62.34k | £65.95k | £75.53k | £99.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.92k | £61.31k | £61.12k | £75.87k | £79.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.04k | £49.21k | £54.97k | N/A | £70.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.72k | £48.87k | £6.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.