Hanes ariannol GLAMORGAN VOLUNTARY SERVICES
Rhif yr elusen: 1163193
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £685.10k | £768.06k | £1.08m | £1.04m | £856.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £583.30k | £717.10k | £902.06k | £1.14m | £859.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £261.00k | £263.82k | £372.56k | £346.82k | £301.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £296 | £7 | £519 | £250 | £387 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £23.42k | £19.62k | £57.67k | £91.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £679.01k | £742.21k | £1.06m | £982.66k | £761.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.50k | £2.05k | £263 | £1.91k | £3.79k | |
|
Incwm - Arall | £3.30k | £376 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £583.30k | £717.10k | £902.06k | £1.14m | £859.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.61k | £20.99k | £13.62k | £13.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £161.78k | £293.87k | £256.10k | £189.70k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.