Hanes ariannol DIVERSITY VOICE
Rhif yr elusen: 1162019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £168.15k | £230.43k | £154.74k | £225.39k | £272.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £133.89k | £191.40k | £184.56k | £224.32k | £270.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £95.62k | £84.21k | £48.08k | £117.11k | £125.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.57k | £90.16k | £77.36k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.