ymddiriedolwyr COATES EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 505906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID BUTLER | Cadeirydd | 01 March 2016 |
|
|||||||||||||||
Rev George Robert Curry | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|||||||||||||||
ROBERT GUY RAMSAY | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|||||||||||||||
Revd Captain Paul Allison | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||||||||||||
ANDREW WILLIAM MORGAN | Ymddiriedolwr | 18 October 2013 |
|
|||||||||||||||
GILLIAN BUNTING | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|||||||||||||||
ALAN NEVILLE MEE | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|
||||||||||||||
CHRISTOPHER JOHN MATTHEW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
CLIVE RINGROSE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.