ymddiriedolwyr WHALLEY SPORTS COMMUNITY PARK
Rhif yr elusen: 1161880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN FREDERIC SMITH | Cadeirydd | 28 May 2015 |
|
|||||||
ELIZABETH COLEMAN | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
||||||
JOHN STEPHEN KENNY | Ymddiriedolwr | 31 January 2015 |
|
|||||||
MARTIN JOHN HIGHTON | Ymddiriedolwr | 31 January 2015 |
|
|||||||
MICHAEL THOMAS SEERY | Ymddiriedolwr | 28 January 2015 |
|
|||||||
GILLIAN ANNE DARBYSHIRE | Ymddiriedolwr | 28 January 2015 |
|
|||||||
JUNE MARGARET BROWN | Ymddiriedolwr | 28 January 2015 |
|
|||||||
Susan Smith | Ymddiriedolwr | 28 January 2015 |
|
|
||||||
DAVID SLEIGHT | Ymddiriedolwr | 28 January 2015 |
|
|
||||||
STEPHEN JOHN BARKER | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|
||||||
MARK DARBYSHIRE | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.