ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE UNION CHAIN BRIDGE
Rhif yr elusen: 1162687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTHA VERONICA ANDREWS | Cadeirydd | 17 June 2014 |
|
|
||||
Sadie Holland | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Carol Ann Mary Jones | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||
Clive Armstrong Simpson | Ymddiriedolwr | 04 March 2023 |
|
|
||||
Ross Woodrow | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
John Francis Hamilton | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
STEPHEN KEDWYN JONES | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
||||
GEORGINA JEAN HOME-ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
||||
Edward Oates Cawthorn | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.