Dogfen lywodraethu TALK FIRST
Rhif yr elusen: 1162110
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 10 JUN 2015 AMENDED ON 21 AUG 2017 AMENDED ON 23 APR 2019 as amended on 26 Jun 2019 as amended on 29 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE AND PRESERVE THE MENTAL HEALTH AND WELL-BEING OF CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND THEIR FAMILIES WHO ARE AT RISK OF FAMILY CONFLICT, ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR, CRIMINAL ACTIVITIES OR RELATIONSHIP BREAKDOWN, THROUGH THE PROVISION OF FAMILY MEDIATION, FAMILY SUPPORT AND GROUP WORK ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LOCAL - WIGAN BOROUGH AND SURROUNDING AREAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.