Dogfen lywodraethu ARYA SAMAJ (VEDIC MISSION) WEST MIDLANDS
Rhif yr elusen: 506019
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 MAY 1978 AS AMENDED 19TH JULY 1981, 1 SEPTEMBER 1991, 5 JULY 1992, 3 JULY 1994 AND 7 JULY 2002
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE VEDIC DHARMA (RELIGION) AND TO PROMOTE THE CULTURAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL NEEDS OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.