ymddiriedolwyr NACCOM (No Accommodation Network)
Rhif yr elusen: 1162434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARON BOULGHASSOUL | Cadeirydd | 26 June 2015 |
|
|
||||
Tracey Kirkland | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|||||
Olivier Robin | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Phil Davis | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Shukry Shukry | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
WASHINGTON ALI- NASOLO | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|||||
Jonathan Darling | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.