Hanes ariannol Parkinson's Europe
Rhif yr elusen: 1163211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £366.20k | £559.97k | £605.98k | £324.36k | £578.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £342.70k | £519.67k | £564.49k | £575.00k | £570.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £28.28k | £31.23k | N/A | £24.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £531.68k | £407.85k | N/A | £553.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | N/A | £478 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £166.90k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £519.67k | £564.49k | N/A | £570.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | N/A | £6.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | £6.23k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.