ymddiriedolwyr THE ROYAL MASONIC BENEVOLENT INSTITUTION CARE COMPANY
Rhif yr elusen: 1163245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN BOYINGTON CBE | Cadeirydd | 09 October 2013 |
|
|||||
Debashis Dasgupta | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Bert Van Herck | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
MARTIN BEVAN | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|||||
DALE GILBERT | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Malcolm Arthur Vede | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Charlotte Jane Miller | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Mark Robert Constant | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|||||
David William Snowdon | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|||||
DAVID SOUTHERN | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|||||
Ian Charles Arthur Newby | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|
||||
SUSHIKUMAR CHANDULAL RADIA | Ymddiriedolwr | 19 October 2011 |
|
|
||||
SYLVIA SHORT OBE | Ymddiriedolwr | 13 October 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.