Hanes ariannol HAMARA HEALTHY LIVING CENTRE
Rhif yr elusen: 1162962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £885.42k | £876.95k | £1.29m | £1.69m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £922.56k | £800.03k | £996.64k | £1.25m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £150.99k | £151.24k | £150.99k | N/A | £358.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £199.43k | £287.74k | £450.63k | N/A | £786.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £673.78k | £674.02k | £991.17k | £1.49m | £1.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £211.64k | £202.93k | £299.33k | £203.49k | £392.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £922.56k | £800.03k | £996.64k | £1.22m | £1.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £29.71k | £41.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £21.85k | £5.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.