ymddiriedolwyr CARPET MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1163401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Verry Adam JP | Cadeirydd | 26 September 2018 |
|
|||||
Gillian Ellis | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Geoffrey Gilbert | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
David Howard Briggs | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
David Roger Wheadon | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|
||||
John Thomas Hopkins | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
GORDON COOPER | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|||||
DIANA HEATHER FREEMAN | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
James Richard Perrin | Ymddiriedolwr | 03 September 2015 |
|
|||||
ELIZABETH ANN PUGH-COOK | Ymddiriedolwr | 03 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.