Hanes ariannol THE CHAMWELL CENTRE CHARITY
Rhif yr elusen: 1162321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £758.39k | £719.09k | £498.66k | £389.49k | £515.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.00k | £133.18k | £317.57k | £650.89k | £655.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £60.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £758.39k | £719.09k | N/A | N/A | £297.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £43.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | £174.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £71.61k | £82.18k | N/A | N/A | £597.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.39k | £50.99k | N/A | N/A | £57.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.60k | £7.35k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.