Hanes ariannol THE BEE FRIENDLY TRUST
Rhif yr elusen: 1161614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.35k | £83.03k | £118.17k | £207.85k | £205.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.95k | £92.46k | £109.69k | £164.54k | £157.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.69k | £17.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.