Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS DONCASTER, ROTHERHAM AND DISTRICT BRANCH
Rhif yr elusen: 506259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £487.12k | £687.50k | £621.74k | £870.51k | £724.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £654.19k | £710.89k | £645.09k | £702.13k | £750.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £92.31k | £77.83k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £306.93k | £204.43k | £457.26k | £266.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £224.64k | £189.09k | £186.40k | £230.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £153.42k | £226.84k | £226.39k | £224.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.50k | £1.38k | £459 | £2.92k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £249.03k | £105.59k | £388.12k | £160.84k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £509.09k | £496.07k | £525.63k | £580.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £201.80k | £149.02k | £176.50k | £170.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £28.04k | £10.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.