Hanes ariannol LONGLANDS
Rhif yr elusen: 1163084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £148.20k | £173.38k | £124.19k | £192.56k | £240.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £101.27k | £117.17k | £116.94k | £158.83k | £197.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.10k | £345 | £10.58k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | £34.00k | £21.66k | £30.00k | £30.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.