ymddiriedolwyr HEAD INJURED PEOPLE IN CHESHIRE
Rhif yr elusen: 1162365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie Rowles | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Ben Christopher Thexton | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
David Ross Sibson | Ymddiriedolwr | 27 August 2020 |
|
|
||||
IAN SKAIFE | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
NICHOLAS ANKERS | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
DEIRDRE HEALY | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.