ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST AUGUSTINE, TOOTING
Rhif yr elusen: 1162143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (142 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Angela Rayner | Cadeirydd | 27 April 2022 |
|
|||||
JULIANA SMITH | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Idene Waithe | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
BERNICE BAIRD-DUNDAS | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
THERESA PAYNE | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
ANNE MCGREGOR | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
STEVE PAYNE | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
RUSSELL GEOFFREY YATES | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
ETHEL ADDO | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
CLAUDETTE DEY | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Doris Pappoe | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
Rachel Alice Jane Phillips | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Kathie Gittens | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
JACQUELINE OBODAI | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Helen Victoria Frances Duxbury | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.